ymddiriedolwyr CHILDREN'S INTEGRATED PLAYSCHEMES
Rhif yr elusen: 1069535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM PETER NICKSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alexander James | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Jodie Ann Smith | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Christopher Hamish Alastair Russell | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Mark Ronsley | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Simon Tatam | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Rebecca Louise Thomas | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Joanne Louise Edwards | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
David Edward Windridge | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|
||||
Teresa Mary Ivison | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
DR SUKANTA BANERJEE | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
Patricia Elaine Campbell | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
|
||||
MATT COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.