ymddiriedolwyr INSPIRE COUNSELLING AND TRAINING LIMITED
Rhif yr elusen: 1068491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adeyeloye Adetukasi | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Catherine Barratt | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Rev Alan William Forsdike | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||
ALISON JANE BUCHANAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Andreas Christian MacFarlane | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Nicholas John Weaver | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.