ymddiriedolwyr HARINGEY CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1069301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorna Marianne Reith | Cadeirydd | 26 March 2020 |
|
|||||
David Bates | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Peter Mitchell | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|||||
Cruz Glynka | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Chloe Hedman | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Godfrey Mr | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
Giselle Sarah Colette McGowan | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
RICHARD WARNER | Ymddiriedolwr | 28 January 2013 |
|
|
||||
GLORIA SAFFREY-POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SEAN O'DONOVAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.