Hanes ariannol POWYS ASSOCIATION OF VOLUNTARY ORGANISATIONS CYMDEITHAS MUDIADAU GWIRFODDOL POWYS
Rhif yr elusen: 1069557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.73m | £1.99m | £2.50m | £2.52m | £2.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.70m | £1.97m | £2.36m | £2.33m | £2.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £801.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.45m | £1.74m | £2.36m | £2.29m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £339 | £660 | £377 | £0 | £5.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £87.77k | £47.07k | £48.73k | £54.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.66m | £1.90m | £2.44m | £2.47m | £2.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.42k | £2.50k | £1.20k | £874 | £2.70k | |
|
Incwm - Arall | £69.24k | £0 | £8.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.70m | £1.97m | £2.36m | £2.33m | £2.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.20k | £17.49k | £17.17k | £18.05k | £22.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £208.47k | £426.07k | £621.68k | £485.66k | £691.98k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.