Hanes ariannol BIRKENHEAD SCHOOL FOUNDATION TRUST
Rhif yr elusen: 1068650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £718.40k | £336.92k | £373.73k | £447.02k | £1.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £225.08k | £237.15k | £244.90k | £279.26k | £374.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.88k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.73k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £558.14k | N/A | N/A | N/A | £1.73m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.72k | N/A | N/A | N/A | £17.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £146.54k | N/A | N/A | N/A | £222.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £11.00k | N/A | N/A | N/A | £14.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £187.39k | N/A | N/A | N/A | £334.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.69k | N/A | N/A | N/A | £39.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | £3.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £314.25k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £34.66k | N/A | N/A | N/A | £36.76k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £205 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.