Dogfen lywodraethu SAHWR
Rhif yr elusen: 1069612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 MARCH 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 28 APRIL 1998, 15 MAY 2007 AND 19 NOVEMBER 2007 as amended on 19 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
The object for which the charity is established is the provision of relief of distress and suffering to women, men and their children who are exposed to domestic abuse.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.