ymddiriedolwyr THE COMMUNITY COUNCIL FOR SOMERSET
Rhif yr elusen: 1069260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Francis | Cadeirydd | 29 March 2023 |
|
|
||||
Jonathan Paul Braisby | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Chidgey-Clark | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Dr Robert Sass Alan Lawy | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
martin kitchen | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|||||
Sarah Louise Tudor | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Chhavi Gautam | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Emma Lower | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.