ymddiriedolwyr FEVERED SLEEP
Rhif yr elusen: 1069144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selina Ocean | Cadeirydd | 27 July 2021 |
|
|
||||
Margherita Barbagallo | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Guangduo Zhang | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Bernadette Taylor | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Nicole Fu | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Alex Tyrrell | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
ROS ATTILLE | Ymddiriedolwr | 12 January 2012 |
|
|
||||
CONRAD LYNCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.