ymddiriedolwyr YORKSHIRE AND HUMBER ECOLOGICAL DATA TRUST
Rhif yr elusen: 1075999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFF LUNN | Cadeirydd | 21 July 2000 |
|
|
||||
Helen Wright | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
PHILIP STANLEY BUTLER MA | Ymddiriedolwr | 24 May 2010 |
|
|
||||
ANDREW BARKER | Ymddiriedolwr | 04 June 2007 |
|
|
||||
Anthony Aidan KELHAM | Ymddiriedolwr | 18 February 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.