ymddiriedolwyr WOOLF INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1069589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Richard Maurice Dangoor | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Baroness Brenda Marjorie Hale | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|||||
Lord Alexander Carlile | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Jeremy Richard George Woolf | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
Dr James Carleton Paget | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Sarah Yamani | Ymddiriedolwr | 10 March 2018 |
|
|
||||
RT REVD TIMOTHY STEVENS | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
Edward John Williams | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|
||||
Dr EDWARD DAVID KESSLER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.