Dogfen lywodraethu SEAHOUSES DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1075610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 OCTOBER 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 15 APRIL 1998, 6 APRIL 1999, 19 OCTOBER 2009 AND BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21 NOVEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY IS ESTABLISHED FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF SEAHOUSES, THE PARISH OF NORTH SUNDERLAND AND THE SURROUNDING AREAS ('THE AREA OF BENEFIT') AS THE COMMITTEE OF MANAGEMENT FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF NORTH SUNDERLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.