Hanes ariannol CARERS' SUPPORT CENTRE
Rhif yr elusen: 1070028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (110 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £926.49k | £898.85k | £989.29k | £941.73k | £961.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £903.22k | £903.93k | £871.08k | £970.72k | £941.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £801.34k | £801.72k | N/A | £820.85k | £885.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £800.42k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £19.34k | £14.06k | £11.37k | £924.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.58k | £10.29k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £893.91k | £840.42k | £932.65k | £900.42k | £37.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £28.80k | £42.58k | £29.94k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £903.22k | £903.93k | £865.45k | £961.77k | £941.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £5.38k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £5.63k | £0 | £25.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £5.63k | £3.57k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.