Hanes ariannol FRIENDS OF CHURCH OF ST BIRINUS
Rhif yr elusen: 1070256
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2009 | 30/03/2010 | 30/03/2011 | 30/03/2012 | 30/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.13k | £10.44k | £2.61k | £27.26k | £6.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.61k | £11.07k | £4.46k | £23.59k | £6.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.