ymddiriedolwyr HAZLEMERE AND WIDMER END GOOD NEIGHBOURS
Rhif yr elusen: 1072527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JAMES PEARMAN | Cadeirydd | 24 March 2014 |
|
|
||||
SANDRA FRANCIS | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
BRIAN THOMAS BALDWIN MR | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
DIANA SURET | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|||||
JOY PAULINE PAYNE | Ymddiriedolwr | 24 March 2017 |
|
|
||||
LYNNE PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS PAM JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN LESLIE WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER VIOLET FREEMAN-WOOD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.