Hanes ariannol THE ROMPER ROOM
Rhif yr elusen: 1069917
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.49k | £63.11k | £73.78k | £70.59k | £60.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.35k | £58.88k | £68.99k | £82.13k | £67.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £43.49k | £50.44k | £49.12k | £57.37k | £53.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £500 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.