Hanes ariannol CHILDREN'S DISCOVERY CENTRE EAST LONDON
Rhif yr elusen: 1070468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.93m | £1.96m | £1.59m | £1.63m | £1.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.91m | £2.04m | £1.55m | £2.07m | £2.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £81.28k | £65.75k | £13.50k | £41.50k | £29.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £65.75k | £661.82k | £47.39k | £50.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.64k | £532.79k | £1.24m | £560.43k | £21.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £113.28k | £95.75k | £13.50k | £41.50k | £502.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.53m | £1.03m | £106.23k | £669.05k | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £281.97k | £286.39k | £208.34k | £313.62k | £3.18k | |
|
Incwm - Arall | £75 | £19.18k | £20.81k | £49.72k | £64.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.74m | £1.86m | £1.39m | £1.91m | £1.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £166.46k | £175.99k | £156.70k | £162.69k | £225.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.16k | £45.59k | £38.21k | £43.67k | £41.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.