ymddiriedolwyr HAYES TOWN WOMENS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1069784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Capehorn | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|
||||
Shelagh Simpson | Ymddiriedolwr | 28 January 2024 |
|
|
||||
Ingrid Pollock | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
Joan Leonard | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Lesley Daly | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Sue Thomas | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Linda Lawrence | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Shirley Vick | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
June Hunt | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Josephine Johnson | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
CAROLINE MARY PENELOPE SHERVILL | Ymddiriedolwr | 12 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.