ymddiriedolwyr SUPPORT TIFFIN GIRLS' SCHOOL COMPANY
Rhif yr elusen: 1069996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Epstein | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
Andrew Russell | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Amanda Bearman | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Annabel Gillard | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|||||
Emma Kilburn | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
IAN KEARY | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.