ymddiriedolwyr HARDENHUISH EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1072320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Louise Kennedy | Cadeirydd | 02 November 2020 |
|
|
||||
Julie Karen White | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
SHEILA DIANE COPEMAN | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||
RUSSEL HARVEY | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||
CONNOR DANIEL DAWSON | Ymddiriedolwr | 26 March 2017 |
|
|
||||
Lisa Jill Percy | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Colin Smith | Ymddiriedolwr | 12 December 2014 |
|
|
||||
Carla Smith | Ymddiriedolwr | 12 December 2014 |
|
|
||||
KIRSTEN MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.