Hanes ariannol MEADOW WELL CONNECTED
Rhif yr elusen: 1070839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £482.20k | £628.99k | £635.52k | £706.63k | £631.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £466.03k | £454.22k | £459.57k | £556.96k | £627.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £82.30k | £63.05k | £20.82k | £84.91k | £38.37k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £95.43k | £203.90k | £5.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £22.65k | £26.33k | £25.63k | £15.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £133.56k | £36.36k | £139.42k | £155.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £451.10k | £561.34k | £520.61k | £414.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £95 | £196 | £238 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £21.69k | £11.38k | £20.78k | £45.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £327.38k | £459.57k | £400.57k | £626.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £156.40k | £1.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £9.03k | £11.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £126.84k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.