ymddiriedolwyr THE FOOTBALL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1079309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN GLENN | Cadeirydd | 01 January 2020 |
|
|||||
Elena Katherine Narozanski | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
Karen Taylor | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Mark William Bullingham | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
William Bush | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
Tim Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
JEMIMA CHLOE BIRD | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|||||
JOHN DAVID PEARCE | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|||||
PETER MCCORMICK OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.