ymddiriedolwyr AMBERLEY MILLENNIUM GREEN TRUST
Rhif yr elusen: 1070106
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraser Wheeler | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Michael Emery | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Kim Janet Smith | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Ruth Stevens | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Judy Agate Mrs | Ymddiriedolwr | 10 July 2020 |
|
|
||||
Jason Charman | Ymddiriedolwr | 03 August 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.