Dogfen lywodraethu CLINKS
Rhif yr elusen: 1074546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 MAY 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 DEC 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 MAR 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 NOV 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 FEB 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE REHABILITATION OF OFFENDERS BY SUPPORTING VOLUNTARY AND COMMUNITY ORGANISATIONS WORKING WITH OR FOR OFFENDERS AND THEIR FAMILIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.