ymddiriedolwyr THE SMALL HEATH COMMUNITY FORUM LIMITED
Rhif yr elusen: 1074861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (28 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANES CERIC | Ymddiriedolwr | 04 February 2016 |
|
|||||
HASHIM ABDUL GALIL | Ymddiriedolwr | 10 December 2015 |
|
|
||||
NAZAR HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
TAHMEENA SUHAIL | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|
||||
MOHAMMED ISHAQ | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|
||||
IVY CAESAR | Ymddiriedolwr | 30 August 2011 |
|
|
||||
AMINA CHAUDHURY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Mohammed JAMIL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMED ASIF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHAHID MAHMOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEN GREAVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RALPH NEALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HAJI MOHAMMED ASHRAF AHMED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.