ymddiriedolwyr SafetyCurtain
Rhif yr elusen: 1078612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JO CAMERON BROWN | Cadeirydd | 06 December 2018 |
|
|
||||
David John Williams | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|||||
Nicola Blackman | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Tonia Daley-Campbell | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Dawn Hope | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Rhashan Stone | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Stephen Skirten | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Matthew Robinson | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Charulata Gulati | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Souad Faress | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
Mary Roscoe | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
Caron-Jane Lyon | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
FRANCES MCCARTHY | Ymddiriedolwr | 05 September 2011 |
|
|
||||
PETER SEARLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET HENFREY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSAMUND SHELLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.