ymddiriedolwyr THEDDLETHORPE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1073090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack William Forman | Cadeirydd | 12 October 2016 |
|
|||||||
Dawn Maria Marriott-Dodington | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|||||||
Elizabeth Blanche Jones | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|||||||
Fiona Jane Handley | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|||||||
Gregory Marriott-Dodington | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||||
Louise Jane Bowers | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|||||||
Andrea Spink | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|||||||
Susan West | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|||||||
Maggie Loy | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|||||||
Maggie Kujawa | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||||
Lydia Frances Forman | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|||||||
Susan Mary Hallett | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|||||||
PASANEE SEAR | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DAVID JOHN SEAR | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DIANE HOWELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DOROTHY ANN VERNON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
George Vernon | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
SARAH MICHELLE GOODLEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.