Hanes ariannol FYLDE COAST YMCA
Rhif yr elusen: 1074571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.10m | £10.51m | £6.85m | £7.01m | £7.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.80m | £10.06m | £6.34m | £7.19m | £8.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £645.99k | £322.00k | £448.00k | £924.83k | £685.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £54.93k | £322.00k | £1.90m | £1.38m | £685.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £643.61k | £880.17k | £407.19k | £70.16k | £54.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £722.76k | £0 | £197.77k | £0 | £263.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.73m | £8.96m | £4.35m | £6.77m | £7.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.74k | £0 | £1.43k | £1.42k | £8.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £669.20k | £1.89m | £168.72k | £497.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.15m | £9.45m | £5.98m | £6.86m | £8.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £641.63k | £605.17k | £355.55k | £46.21k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.75k | £0 | £14.60k | £14.60k | £15.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £280.11k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.