Hanes ariannol SHAP LTD
Rhif yr elusen: 1075118
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.85m | £3.85m | £4.04m | £3.88m | £3.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.13m | £4.02m | £4.01m | £3.72m | £3.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.23m | £1.38m | £2.23m | £2.18m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.13m | N/A | £40.00k | £108.21k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.07k | £2.05k | £4.80k | £2.34k | £1.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £589.13k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.85m | £3.84m | £4.03m | £3.29m | £3.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.79k | £1.19k | £731 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.13m | £4.02m | £4.01m | £3.72m | £3.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.47k | £24.27k | £37.05k | £0 | £14.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.