Hanes ariannol BROADENING CHOICES FOR OLDER PEOPLE
Rhif yr elusen: 1074954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.45m | £7.86m | £7.66m | £7.66m | £7.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.32m | £7.60m | £7.30m | £7.51m | £8.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.46m | £3.25m | £2.74m | £3.81m | £3.69m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £433.37k | £355.59k | £71.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £80.02k | £62.67k | £68.86k | £32.67k | £39.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.31m | £0 | £14.33k | £7.25k | £113.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.97k | £7.75m | £7.54m | £7.57m | £7.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £51.67k | £50.64k | £41.51k | £44.99k | £51.89k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.07m | £7.47m | £7.26m | £7.45m | £8.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.73k | £19.16k | £6.11k | £5.76k | £11.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.20k | £0 | £68.82k | £99.47k | £80.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £221.99k | £111.25k | £30.93k | £59.21k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.