ymddiriedolwyr BROADENING CHOICES FOR OLDER PEOPLE
Rhif yr elusen: 1074954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Anne Sizer | Cadeirydd | 25 November 2020 |
|
|
||||
Alison Julie Beachim | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Graham Mark Hall | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Peta Susan Mandleberg | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Jamie Lindon-Lewis | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Emma Mary Davies | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Helen Louise Gore | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Tapshum Pattni | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|||||
DR NICOLA BRADBURY | Ymddiriedolwr | 07 February 2017 |
|
|
||||
John Bennett | Ymddiriedolwr | 07 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.