ymddiriedolwyr QUAKER FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1100843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy John Steevens | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Brylin Rae Highton | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Susan Penelope Knight | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Charles Edward Gurney Pease | Ymddiriedolwr | 05 June 2021 |
|
|
||||
Christopher Peake Farrand | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|
||||
Patricia Jane Wormald | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|
||||
JOAN MARGARET PAGE | Ymddiriedolwr | 28 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.