Hanes ariannol SINGLE HOMELESS: ACTION INITIATIVE IN DURHAM LIMITED
Rhif yr elusen: 1074505
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £584.40k | £575.34k | £483.30k | £649.04k | £760.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £495.97k | £482.97k | £578.95k | £625.15k | £695.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £163.00k | £0 | £82.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £346.48k | N/A | £97.21k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.61k | £0 | N/A | £649.01k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £581.73k | £575.30k | N/A | £0 | £760.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £57 | £40 | N/A | £0 | £1 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £25 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £482.97k | N/A | £51.85k | £695.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £495.97k | £0 | N/A | £159.86k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.40k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £413.44k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.