Hanes ariannol THE UNIVERSITY OF BUCKINGHAM
Rhif yr elusen: 1141691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.79m | £40.66m | £43.53m | £47.94m | £53.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.09m | £42.82m | £40.42m | £50.33m | £47.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £954.00k | £32.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £195.00k | £325.00k | £647.00k | £123.00k | £859.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.40m | £39.36m | £38.70m | £42.18m | £45.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £459.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £202.00k | £153.00k | £114.00k | £145.00k | £246.00k | |
|
Incwm - Arall | £993.00k | £819.00k | £4.07m | £5.50m | £7.04m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £57.58m | £42.46m | £40.05m | £50.26m | £47.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £510.08k | £359.36k | £367.00k | £66.00k | £187.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.30m | £131.00k | £143.00k | £126.00k | £113.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £23.79k | £18.77k | £25.00k | £16.00k | £29.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.