Hanes ariannol DAVIS HALL WEST CAMEL
Rhif yr elusen: 1070729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (23 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.40k | £21.84k | £24.76k | £24.05k | £22.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.10k | £25.19k | £7.19k | £20.95k | £34.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £107 | £512 | £8 | £158 | £236 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.67k | £3.92k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.