Hanes ariannol PARITY FOR DISABILITY
Rhif yr elusen: 1071571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56m | £1.56m | £1.45m | £1.46m | £1.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £1.58m | £1.40m | £1.45m | £1.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £886.60k | £862.69k | £516.95k | £859.90k | £1.08m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.90k | N/A | £555.25k | £34.28k | £795 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £157.51k | £122.26k | £181.49k | £105.94k | £102.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £182.49k | £156.83k | £77.57k | £134.10k | £177.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.22m | £1.28m | £732.57k | £1.17m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £265 | £341 | £66 | £5 | £1.71k | |
|
Incwm - Arall | £1.19k | £18 | £456.35k | £53.29k | £190 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.35m | £1.19m | £1.26m | £1.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £214.21k | £231.72k | £215.99k | £185.13k | £215.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.28k | £6.48k | £6.60k | £6.66k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.