Hanes ariannol DORSET MENTAL HEALTH FORUM
Rhif yr elusen: 1073818
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £605.48k | £736.84k | £721.31k | £641.29k | £761.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £600.56k | £759.53k | £703.04k | £633.94k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £112.55k | £162.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £126.48k | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £12.45k | £89.13k | £1.99k | £58.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.03k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £598.84k | £722.03k | £622.27k | £629.90k | £697.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.32k | £948 | £337 | £153 | £40 | |
|
Incwm - Arall | £1.29k | £1.41k | £9.57k | £9.25k | £6.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £85.89k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £584.30k | £753.80k | £699.18k | £633.94k | £687.93k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.08k | £5.73k | £3.86k | £10.38k | £3.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £12.17k | £0 | £0 | £0 | £327.09k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.