Dogfen lywodraethu DORSET MENTAL HEALTH FORUM
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/11/1998 AS AMENDED ON 22/03/2004 AS AMENDED ON 18/04/2005 AS AMENDED ON 20/11/2006 AS AMENDED ON 16/11/2009
Gwrthrychau elusennol
(A)TO PROMOTE THE MENTAL HEALTH AND WELLBEING AND SUPPORT THE RECOVERY OF PERSONS EXPERIENCING MENTAL ILLNESS. (B) TO RELIEVE CARERS OF THOSE PERSONS SUFFERING FROM MENTAL HEALTH DISORDERS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING FUNDS FOR RESPITE PURPOSES. (C)TO PROMOTE THE INFLUENCE OF PEOPLE WHO USE MENTAL HEALTH SERVICES IN THE PROVISION OF MENTAL HEALTH SERVICES
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE DORSET
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.