Hanes ariannol WOOLWELL COMMUNITY RESOURCE TRUST
Rhif yr elusen: 1071238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.37k | £208.23k | £260.91k | £354.72k | £416.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.00k | £189.44k | £241.42k | £296.03k | £389.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.82k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.88k | £83.42k | £90.19k | £20.00k | £37.86k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.