Hanes ariannol CISV INTERNATIONAL LIMITED
Rhif yr elusen: 1073308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.41m | £2.74m | £693.24k | £351.17k | £1.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.48m | £2.80m | £1.22m | £657.51k | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £94.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £37.67k | £117.81k | £150.58k | N/A | £9.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.32m | £2.56m | £436.33k | N/A | £1.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £50.37k | £59.13k | £85.05k | N/A | £49.99k | |
|
Incwm - Arall | £4.01k | £3.79k | £4.20k | N/A | £100 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £37.67k | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.37m | £2.78m | £1.22m | N/A | £1.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.30k | £11.49k | £4.87k | N/A | £6.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.39k | £59.43k | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.30k | £11.49k | £4.87k | N/A | £6.65k | |
|
Gwariant - Arall | £97.68k | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.