Hanes ariannol GORDILLO COLERIDGE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1072913
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.32k | £10.87k | £10.89k | £10.47k | £10.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.73k | £14.31k | £13.66k | £19.93k | £12.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.