ymddiriedolwyr THE ECTOPIC PREGNANCY TRUST
Rhif yr elusen: 1071811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER PHILLIP WOODWARD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rachel Small RM FRCOG | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Michael Andrew Wood-Williams | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|||||
Shabana Kapasi Masavi BA FIA | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Professor Andrew Wemyss Horne | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|||||
MR TOM BOURNE MD, FRCOG | Ymddiriedolwr | 27 October 2011 |
|
|||||
JULIE PRICE FRCOG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.