Hanes ariannol BONNY DOWNS COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1071625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £867.27k | £1.36m | £1.27m | £1.27m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £823.87k | £1.09m | £1.10m | £1.22m | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £74.81k | £353.76k | £233.55k | £176.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £201.90k | £195.22k | £152.99k | £56.83k | £40.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £470.38k | £900.29k | £824.55k | £697.11k | £582.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £396.36k | £457.87k | £441.04k | £569.43k | £652.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £528 | £562 | £652 | £42 | £242 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.72k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £797.92k | £1.05m | £1.07m | £1.20m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.95k | £30.99k | £27.96k | £24.17k | £28.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.63k | £5.47k | £6.06k | £6.49k | £7.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £5.47k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.