Hanes ariannol HOPE NOW LIMITED
Rhif yr elusen: 1072038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £541.74k | £320.52k | £316.75k | £389.28k | £825.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £607.52k | £335.60k | £209.74k | £291.42k | £457.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £434.39k | N/A | N/A | N/A | £814.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.25k | N/A | N/A | N/A | £11.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £102.10k | N/A | N/A | N/A | £58.73k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £567.83k | N/A | N/A | N/A | £421.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.69k | N/A | N/A | N/A | £35.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.78k | N/A | N/A | N/A | £4.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £276.51k | N/A | N/A | N/A | £298.76k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.