Hanes ariannol LEEDS INTERNATIONAL PIANOFORTE COMPETITION
Rhif yr elusen: 1073251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £758.55k | £429.00k | £823.00k | £615.95k | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13m | £263.00k | £298.00k | £1.31m | £309.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.76k | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £17.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £651.27k | N/A | £800.00k | £471.25k | £1.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £106.53k | N/A | £23.00k | £144.59k | £10.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £746 | N/A | £0 | £110 | £893 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | N/A | £258.00k | £1.15m | £266.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £108.05k | N/A | £40.00k | £101.60k | £43.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £25.00k | £4.35k | £5.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £64.87k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.