ymddiriedolwyr LEEDS INTERNATIONAL PIANOFORTE COMPETITION
Rhif yr elusen: 1073251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Robert Beaty | Cadeirydd | 18 July 2019 |
|
|
||||
Richard South Morse | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Gabrielle Teresa Solti | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Judith Olivia Webster | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|||||
Jonathan Pryor | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Edward Appleyard | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|
||||
Professor Simone Elisabeth Buitendijk | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Christopher Michael Tait | Ymddiriedolwr | 10 April 2020 |
|
|||||
Martin Alexander Jenkins | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.