Hanes ariannol "MAUNDY RELIEF" (PASTORAL CARE IN THE COMMUNITY)
Rhif yr elusen: 1075370
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £275.09k | £325.60k | £417.90k | £391.46k | £208.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £341.62k | £347.76k | £348.49k | £396.36k | £196.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.40k | £20.00k | £20.05k | £78.55k | £18.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £52.50k | £24.50k | £53.58k | N/A | £18.25k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.