Hanes ariannol HOME-START TAMESIDE
Rhif yr elusen: 1077131
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/05/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.57k | £110.69k | £203.80k | £123.50k | £278.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.47k | £135.46k | £143.00k | £162.96k | £203.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.