Hanes ariannol THE NATIONAL FOREST CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1073891
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48m | £1.45m | £1.31m | £991.13k | £2.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £1.42m | £1.46m | £1.69m | £8.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £112.50k | £113.90k | N/A | £21.50k | £382.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £971.95k | £1.14m | £937.02k | £795.01k | £1.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £512.72k | £314.64k | £371.17k | £196.12k | £841.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £143 | £304 | £8 | £1 | £1 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.67k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.50m | £1.41m | £1.43m | £1.67m | £1.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.28k | £12.04k | £31.83k | £20.95k | £17.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £84.54k | £84.87k | £0 | £99.51k | £281.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.84m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.