Hanes ariannol THE BARBARA NASH TRUST FOR THE RELIEF OF SUFFERING
Rhif yr elusen: 1079894
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/03/2018 | 18/03/2019 | 18/03/2020 | 18/03/2021 | 18/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £384 | £4.83k | £4.74k | £6.28k | £5.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.46k | £69.85k | £11.69k | £1.15k | £148.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.