ymddiriedolwyr TAMAR PROTECTION SOCIETY
Rhif yr elusen: 1080453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eileen Jones | Cadeirydd | 18 March 2023 |
|
|
||||
Sian Richardson | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
STUART VIVIENNE RAE | Ymddiriedolwr | 09 March 2024 |
|
|
||||
CLARE FISHER | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
BRIGETTE DIXON | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Valerie Blair | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Sandra Pitkeithly | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Helen Smith | Ymddiriedolwr | 20 August 2016 |
|
|
||||
Margaret Lewis | Ymddiriedolwr | 20 August 2016 |
|
|
||||
Linda Lilley | Ymddiriedolwr | 20 August 2016 |
|
|
||||
Michael Couch | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
||||
Gerald Sweet | Ymddiriedolwr | 01 August 2005 |
|
|
||||
BENITA PEDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.